Diana Ferrara
domicilié à Orpund, de Italie Mandats actifs: Hirslanden Klinik Linde AG Connecté à: Michèle Andrea Schwärzel, Renato Laffranchi, Judith Coulson-Geissmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Diana Ferrara" à jour.Vous suivez maintenant "Diana Ferrara".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Diana Ferrara" à jour.Vous suivez maintenant "Diana Ferrara".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Diana Ferrara
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Diana Ferrara
Exploitation des hôpitaux
Exploitation des hôpitaux
Personnes privées avec le nom Diana Ferrara
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Diana Ferrara
Numéro de publication: 3940453, Registre du commerce Berne, (36)
Privatklinik Linde AG, in Biel/Bienne, CHE-259.506.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Héritier, Daniel, von Savièse, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrara, Diana, italienische Staatsangehörige, in Orpund, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7066232, Registre du commerce Tessin, (501)
ROYAL MARKETING MANAGEMENT (RMM) SA, in Chiasso, CH-514.3.026.609-4, società anonima (FUSC no. 184 del 23.09.2008, p. 16, Pubbl. 4661634).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ferrara, Diana, da Prangins, in Nyon, membro e segretaria, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Audergon, Philippe, da Chésopelloz, in Ollon, presidente, con firma individuale;
Rios, Jesus, da Ginevra, in Ginevra, segretario, con firma individuale [finora: presidente con firma individuale].
Numéro de publication: 4391862, Registre du commerce Tessin, (501)
GLOBAL MARKETING MANAGEMENT (GMM), finora in Ginevra, CH-514.3.026.609-4, Società anonima (FUSC no. 91 del 11.5.2007, pagina 8).
Statuti originari:
22.01.2007.
Statuti modificati:
20.2.2008.
Nuova ragione sociale:
ROYAL MARKETING MANAGEMENT (RMM) SA.
Nuova sede:
Chiasso.
Nuovo recapito:
Via Bossi 54, 6830 Chiasso.
Nuovo scopo:
Attività di servizi, come l'analisi liste e list management, il marketing, il licensing di marchi, la contabilità, l'auditing, lo sviluppo e la gestione di siti internet e di software.
Capitale azionario:
CHF 100'000.--.
Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.--.
Azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.--.
Organo di pubblicazione:
FUSC.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Rios, Jesus, da Ginevra, in Ginevra, presidente, con firma individuale [come finora];
Ferrara, Diana, da Prangins, in Nyon, membro e segretaria, con firma individuale [come finora];
Fiscagest SARL (CH-660.0.194.994-6), in Ginevra, ufficio di revisione [come finora].