Martín Fernández Pardiñas
domicilié à Bern, de Espagne Mandats actifs: Studer Gebäudetechnik Holding AG, FM Beteiligungen GmbH et plus Connecté à: Stefan Roth, Manuel Studer, Manuel Studer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martín Fernández Pardiñas" à jour.Vous suivez maintenant "Martín Fernández Pardiñas".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martín Fernández Pardiñas" à jour.Vous suivez maintenant "Martín Fernández Pardiñas".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martín Fernández Pardiñas
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martín Fernández Pardiñas
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres institutions financières
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Martín Fernández Pardiñas
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martín Fernández Pardiñas
Numéro de publication: HR02-1005417962, Registre du commerce Soleure, (241)
Solothurn Gebäudetechnik AG, in Solothurn, CHE-273.646.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004924035).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn (CHE-114.881.773), in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernández Pardiñas, Martín, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Stefan, von Buchholterberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gfeller + Partner AG (CHE-107.149.939), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004940690, Registre du commerce Soleure, (241)
Studer Gebäudetechnik AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-469.070.099, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530909).
Statutenänderung:
10.07.2020.
Firma neu:
Studer Gebäudetechnik Holding AG.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Weissensteinstrasse 88, 4500 Solothurn.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum mieten, erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Manuel, von Fraubrunnen, in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fernández Pardiñas, Martín, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Buchholterberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004924035, Registre du commerce Soleure, (241)
Solothurn Gebäudetechnik AG, in Solothurn, CHE-273.646.707, Weissensteinstrasse 88, 4500 Solothurn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2020.
Zweck:
Planung, Projektleitung, Ausführung und Controlling von Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen für Gebäude jeder Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der "Studer Gebäudetechnik AG", in Feldbrunnen-St. Niklaus (CHE-469.070.099), nämlich das operative Geschäftsfeld, gemäss Vertrag vom 22.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'817'211.17 und die übernommenen Passiven (Fremdkapital) CHF 1'147'163.25 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 570'047.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder im Publikationsorgan, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Studer, Manuel, von Fraubrunnen, in Oberdorf (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fernández Pardiñas, Martín, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stefan, von Buchholterberg, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer + Partner Treuhand AG Solothurn (CHE-114.881.773), in Solothurn, Revisionsstelle.