Daniel Fellinger
domicilié à Angeles City, de Küsnacht (ZH) et Zürich Mandats actifs: Fellinger Holding AG, Friedau Immobilien AG Connecté à: Katharina Christina Fellinger, Adrian Plüss, Katharina Christina Fellinger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Fellinger" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Fellinger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Fellinger" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Fellinger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Fellinger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Fellinger
Exploitation des sociétés de participation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Daniel Fellinger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Fellinger
Numéro de publication: 4148617, Registre du commerce Zoug, (170)
Fellinger Holding AG, in Zug, CHE-102.908.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellinger, Bruno, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fellinger, Bruno jun., von Küsnacht (ZH) und Zürich, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellinger, Katharina, von Küsnacht (ZH), in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fellinger, Daniel, von Zürich, in Angeles City (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1055215, Registre du commerce Zoug, (170)
Fellinger Holding AG, in Zug, CH-170.3.006.307-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, Publ. 6444058).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellinger, Daniel, von Zürich, in Angeles City (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Gastgewerbe AG Zürich, in Zürich, Betrieb von Gaststätten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 16.12.1997, S. 9034).
Statutenänderung:
27.06.2002.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 750'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
130 Namenaktien zu CHF 100.- (Stimmrechtsaktien) und 87 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.- (Stimmrechtsaktien) und 650 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2002 werden 870 Namenaktien zu CHF 100.-- und 563 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR vernichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fellinger jun., Bruno, von Küsnacht ZH, in Zumikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH];
Fellinger, Daniel, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].