Andrea Carmen Fedriga-Haegeli
domicilié à Bioggio, de Basel Mandats actifs: Pensionskasse Novartis 2, Pensionskasse Novartis 1 Connecté à: Florian Felix Meyer, Markus Moser, Marco Armellini et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Carmen Fedriga-Haegeli" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Carmen Fedriga-Haegeli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Carmen Fedriga-Haegeli" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Carmen Fedriga-Haegeli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Carmen Fedriga-Haegeli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Carmen Fedriga-Haegeli
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Andrea Carmen Fedriga-Haegeli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Carmen Fedriga-Haegeli
Numéro de publication: HR02-1005205340, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse Novartis 2, in Basel, CHE-409.785.220, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mussin, Eliane, französische Staatsangehörige, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fedriga-Haegeli, Andrea Carmen, von Basel, in Bioggio, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004897731, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Pensionskasse Novartis 1, in Basel, CHE-101.040.480, Stiftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fedriga-Haegeli, Andrea Carmen, von Basel, in Bioggio, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004558787, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Dr. Gadient Engi-Stiftung der Novartis AG, in Basel, CHE-104.051.623, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2018, Publ. 4348143).
Name neu:
Dr. Gadient Engi-Stiftung der Novartis AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 10.01.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Dr. Thomas, von Ebnat-Kappel, in Arlesheim, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Monti, Dr. Daniele Mario Angelo, von Rüti (ZH), in Ettingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emery, Jean-Baptiste, von Estavayer, in Fribourg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fedriga-Haegeli, Andrea Carmen, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Golling, Roland Antoine, französischer Staatsangehöriger, in Oltingue (FR), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heuberger-Allemann, Dr. Nils Silvan, von Jonschwil, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hirt, Roland, von Rüfenach, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Masso, Elvira, von Basel, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schuchter, Ruth, deutsche Staatsangehörige, in Laufenburg (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].