Serge Farine
domicilié à Delémont, de Courroux Mandats actifs: Farine Serge Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Serge Farine" à jour.Vous suivez maintenant "Serge Farine".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Serge Farine" à jour.Vous suivez maintenant "Serge Farine".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Serge Farine
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Serge Farine
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Serge Farine
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Serge Farine
Numéro de publication: 1085277, Registre du commerce Jura, (670)
Société coopérative immobilière du cartel syndical de Delémont, à Delémont, CH-670.5.000.810-9, société coopérative (No. FOSC 233 du 30.11.2010, p. 10, Publ. 5916490).
Modification des statuts:
12.06.2013.
Nouveau but:
Couvrir durablement les besoins en logements à des conditions financières supportables, conformément à l'art. 37, al. 1, let a, de l'Ordonnance encourageant le logement à loyer ou à prix modéré (OLOG) (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Willemin, Ralf, de Epauvillers, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Farine, Serge, de Courroux, à Delémont, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Imhof, Jean-Louis, de Fahrni, à Delémont, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Prince, Jean-Claude, de Haute-Sorne, à Courtételle, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: de Soulce, à Courfaivre, membre sans droit de signature].
Numéro de publication: 4474048, Registre du commerce Jura, (670)
Farine Serge, à Delémont, CH-670.1.004.603-2, Rue du Colonel-Corbat 7, 2800 Delémont, nouvelle entreprise individuelle.
Objet de l'entreprise:
Exploitation d'un bureau d'architecture.
Personne inscrite:
Farine, Serge, de Courroux, à Delémont, titulaire, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 4338414, Registre du commerce Jura, (670)
Société immobilière Teline S.A. Delémont, à Delémont, CH-670.3.000.512-1, Société anonyme (FOSC no 119 du 24.06.1998, p. 4320).
Nouvelle raison sociale:
Société immobilière Teline S.A. Delémont en liquidation. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 06.02.2008, la société a décidé sa dissolution.
Inscription ou modification de personnes:
Farine, Serge, de Courroux, à Delémont, président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Comte, Germain, de Courtételle, à Courtételle, membre et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre];
Friedli, Francis, de Welschenrohr, à Delémont, membre et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre].