Osvaldo Ati Falossi
domicilié à Mitlödi, de Merenschwand Mandats actifs: GF Invest AG Connecté à: Robert Gubbay Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Osvaldo Ati Falossi" à jour.Vous suivez maintenant "Osvaldo Ati Falossi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Osvaldo Ati Falossi" à jour.Vous suivez maintenant "Osvaldo Ati Falossi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Osvaldo Ati Falossi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Osvaldo Ati Falossi
Gestion de fonds
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom Osvaldo Ati Falossi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Osvaldo Ati Falossi
Numéro de publication: HR02-1005545655, Registre du commerce Glaris
GF Invest AG, in Glarus, CHE-113.195.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188523).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubbay, Robert, von Genève, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Falossi, Osvaldo Ati, genannt Ati, von Merenschwand, in Mitlödi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3032183, Registre du commerce Glaris, (160)
GF Invest AG, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-113.195.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 14, Publ. 5671690).
Gründungsstatuten:
29.09.2006.
Statutenänderung:
25.08.2016.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
Spielhof 14a, 8750 Glarus.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falossi, Osvaldo Ati, genannt Ati, von Merenschwand, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Falossi, Ati, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona)].
Numéro de publication: 5547412, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
GF Invest AG, bisher in Küsnacht ZH, CH-020.3.030.250-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2008, S. 24, Publ. 4714230).
Gründungsstatuten:
29.09.2006.
Statutenänderung:
09.03.2010.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Güterstrasse 17, 8640 Rapperswil .
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung, Anlage-, Finanz- und Rechtsberatung, Treuhandgeschäfte und Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jain-Stauffer, Melanie, von Landiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubbay, Robert, von Genf, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Falossi, Ati, von Merenschwand, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].