Susan Fahrni
domicilié à Bolligen, de Aeschi bei Spiez Mandats actifs: Stiftung für Alterswohnungen und Altersfragen der Münstergemeinde Bern Connecté à: Katharina Marti, Philippe Daucourt, Eveline Schindler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Susan Fahrni" à jour.Vous suivez maintenant "Susan Fahrni".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Susan Fahrni" à jour.Vous suivez maintenant "Susan Fahrni".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Susan Fahrni
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Susan Fahrni
Autres activités sociales
Autres activités sociales
Personnes privées avec le nom Susan Fahrni
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Susan Fahrni
Numéro de publication: HR02-1005676293, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Alterswohnungen und Altersfragen der Münstergemeinde Bern, in Bern, CHE-110.298.149, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giesbrecht, Daniel, von Bern und Bremgarten bei Bern, in Stettlen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Eva, von Grossaffoltern, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Lea, von Seeberg, in Winistorf (Drei Höfe), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daucourt, Philippe, von Fahy, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fahrni, Susan, von Aeschi bei Spiez, in Bolligen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Aeschi bei Spiez und Unterlangenegg, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marti, Katharina, genannt Kathrin, von Biel/Bienne, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, Eveline, von Wichtrach, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3494795, Registre du commerce Berne, (36)
STYLE System-Technik GmbH, in Biel/Bienne, CHE-110.239.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2014, Publ. 1484443).
Statutenänderung:
25.04.2017.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Lyss-Strasse 64, 2560 Nidau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Andreas R.H., von Eriz, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Biel/Bienne];
Fahrni, Susanne, von Eriz, in Nidau, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Biel/Bienne].
Numéro de publication: 1484443, Registre du commerce Berne, (36)
STYLE System-Technik GmbH, in Biel/Bienne, CHE-110.239.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2010, S. 5, Publ. 5905606).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Andreas R.H., von Eriz, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Fahrni, Susanne, von Eriz, in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Waltenspühl, Alex, von Muri AG, in Hünenberg See (Hünenberg), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].