Andreas Ewers
domicilié à Biel/Bienne, de Biel/Bienne Mandats actifs: BEL LAGO RESTAURANT KLG Connecté à: Claudia Wyssbrod Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Ewers" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Ewers".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Ewers" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Ewers".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Ewers
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Ewers
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Andreas Ewers
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Ewers
Numéro de publication: HR01-1004538936, Registre du commerce Berne, (36)
BEL LAGO RESTAURANT KLG, in Sutz-Lattrigen, CHE-324.739.899, Kirchrain 11, 2572 Sutz, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2019.
Zweck:
Restaurationsbetrieb und Campingladen.
Eingetragene Personen:
Ewers, Andreas, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyssbrod, Claudia, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6930764, Registre du commerce Berne, (36)
Creadenta GmbH, in Orpund, CH-073.4.005.974-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6920854).
Statutenänderung:
08.10.2012.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines zahntechnischen Labors. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: durch Brief, Telefax oder elektronische Post. Gemäss Erklärung vom 27.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ewers, Andreas, von Biel/Bienne, in Orpund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 3096776, Registre du commerce Berne, (36)
Creadenta GmbH, in Orpund, CH-073.4.005.974-4, Betrieb eines zahntechnischen Labors, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 23.05.1996, S. 2997).
Statutenänderung:
2.11.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vallata, Daniel, von Bowil, in Selzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ewers, Andreas, von Biel/Bienne, in Orpund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: von Biel BE, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].