Bernhard Escher
domicilié à Küsnacht, de Zürich Mandats actifs: Julius Bär Nomura Wealth Management AG, Bank Julius Bär & Co. AG Connecté à: Dennis MacLucas, Yudai Shimoyama, Toshiki Yamada et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Escher" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Escher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Bernhard Escher" à jour.Vous suivez maintenant "Bernhard Escher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Bernhard Escher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Bernhard Escher
Gestion de fonds
Exploitation des banques et instituts de crédits
Gestion de fonds
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Bernhard Escher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Bernhard Escher
Numéro de publication: HR02-1004991664, Registre du commerce Valais, (600)
Briglimmo AG, in Brig-Glis, CHE-166.095.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, S.0, Publ. 1694483).
Firma neu:
Briglimmo AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.09.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Escher Liegenschaftsverwaltungen, Saltinaplatz 1, 3902 Glis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Escher, Bernhard Julius, von Brig-Glis, in Glis (Brig-Glis), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004508369, Registre du commerce Zurich, (20)
Julius Bär Wealth Management AG, in Zürich, CHE-108.467.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4353373).
Statutenänderung:
15.11.2018.
Firma neu:
Julius Bär Nomura Wealth Management AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Julius Bär Nomura Wealth Management Ltd.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murer, Tobias, von Beckenried, in Hong Kong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silberschmidt, Peter, von Zürich und La Chaux-de-Fonds, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Alexander, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann, Markus, von Oberägeri, in Singapur (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hibino, Yuji, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kikawa, Atsushi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Stephan, von Pfaffnau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Escher, Bernhard, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4353373, Registre du commerce Zurich, (20)
Julius Bär Wealth Management AG, in Zürich, CHE-108.467.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3909565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humbert-Droz, Dr. Wolfgang Eugen, von Le Locle, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ito, Takeshi, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Tobias, von Beckenried, in Hong Kong (HK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Escher, Bernhard, von Zürich, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ishikawa, Akihito, japanischer Staatsangehöriger, in Saitama (JP), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Stephan, von Pfaffnau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.