Christian Epple
domicilié à Lüterkofen, de Arbon Mandats actifs: AG Belagsfräsen Biel Studen, Stettler Rail AG et plus Connecté à: Lukas Rieser, Reto Schärer, Christoph Loosli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Epple" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Epple".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Epple" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Epple".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Epple
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Epple
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Fabrication de véhicules ferroviaires et autres véhicules similaires
Construction de bâtiments
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Fabrication de véhicules ferroviaires et autres véhicules similaires
Construction de bâtiments
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Christian Epple
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Epple
Numéro de publication: HR02-1005122266, Registre du commerce Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Firma Stettler AG Biel Studen, in Studen (BE), CHE-109.789.937, Stiftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler Revision AG (CHE-111.733.828), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epple, Christian, von Arbon, in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, René, von Wynigen, in Mörigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Capol, Siegenthaler & Partner AG (CHE-454.343.756), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004921214, Registre du commerce Berne, (36)
TSB Tief- und Strassenbau AG Biel Studen, in Studen (BE), CHE-108.813.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710788). Gemäss Erklärung vom 23.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epple, Christian, von Arbon, in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heutschi, Pascal, von Balsthal, in Büren an der Aare, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Florian, von Wynigen und Basel, in Täuffelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Reto, von Wynigen, in Worben, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4418423, Registre du commerce Berne, (36)
AG Belagsfräsen Biel Studen, in Studen (BE), CHE-101.161.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3348909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Remund, Jean-Pierre, von Ferenbalm, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Urs, von Guttet-Feschel, in Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loosli, Christoph, von Eriswil, in Worben, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, René, von Wynigen, in Mörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Epple, Christian, von Arbon, in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Reto, von Wynigen, in Worben, mit Kollektivunterschrift zu zweien.