Plotmir Emini
domicilié à Regensdorf, de Urdorf Mandats actifs: Numarics AG, Hartis AG et plus Connecté à: Volker Doberanzke, René-Marc Blaser, Alexander Christen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Plotmir Emini" à jour.Vous suivez maintenant "Plotmir Emini".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Plotmir Emini" à jour.Vous suivez maintenant "Plotmir Emini".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Plotmir Emini
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Plotmir Emini
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Plotmir Emini
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Plotmir Emini
Numéro de publication: HR02-1006133988, Registre du commerce Zurich
Numarics AG, bisher in Baar, CHE-412.560.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2024, Publ. 1006105437).
Statutenänderung:
10.09.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doberanzke, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erbil, Bora, von Zürich, in Oberglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emini, Plotmir, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Eschenbach (LU) (CHE-367.133.707)]. [gestrichen: Baden (CHE-182.161.041)]. [gestrichen: Zürich (CHE-210.741.085)]. [gestrichen: Horgen (CHE-291.471.423)]. [gestrichen: Wallisellen (CHE-180.893.067)].
Numéro de publication: HR02-1005958167, Registre du commerce Zurich, (20)
DS Infra AG, in Schlieren, CHE-480.422.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650135).
Statutenänderung:
05.02.2024.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Moosmattstrasse 16, 8953 Dietikon.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emini, Plotmir, von Urdorf, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weber, Michael, von Glarus, in Birr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dema, Premtim, von Geroldswil, in Spreitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Longo, Dario, von Schlieren, in Widen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005682418, Registre du commerce Zoug, (170)
numarics AG, in Baar, CHE-412.560.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645628).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özdemir, Emre, von Thalwil, in Spreitenbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beltrame, Angela Manuela, von Frauenfeld, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Thomas Andreas, von Grüningen, in Wettingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erbil, Bora, von Zürich, in Oberglatt, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Roman Daniel, von Ennetmoos, in Thalwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumann, Alessandro, von Breggia, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Colak, Serap, von Romanshorn, in Kreuzlingen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dünner, Hermann, von Langrickenbach, in Rheinfelden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ebneter, Pascal, von Appenzell, in Elgg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Emini, Plotmir, von Urdorf, in Urdorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Daniela, von Menzingen, in Menzingen, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lang, Pascal, von Zumikon, in Zollikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Bernhard, von Stüsslingen, in Baden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mirkovic, Nikola, von Aarau, in Aarau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwandtke, Isabel, deutsche Staatsangehörige, in Gisikon, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Shala, Valon, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vollenweider, Olivia, von Kappel am Albis, in Affoltern am Albis, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wäfler, Natasha, von Frutigen, in Schlieren, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zimmermann, Gabriel, von Buochs, in Niederweningen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.