Danielle Emery Mayor
domicilié à Icogne, de Lens et Icogne Mandats actifs: ABC-DEM Sàrl, ComE4, Emery Mayor, Briguet Pardo & Pardo et plus Connecté à: Sergio Pardo, Véronique Briguet Pardo, Véronique Briguet Pardo Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Danielle Emery Mayor" à jour.Vous suivez maintenant "Danielle Emery Mayor".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Danielle Emery Mayor" à jour.Vous suivez maintenant "Danielle Emery Mayor".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Danielle Emery Mayor
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Danielle Emery Mayor
Service concernant conseil aux entreprises
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Service concernant conseil aux entreprises
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Personnes privées avec le nom Danielle Emery Mayor
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Danielle Emery Mayor
Numéro de publication: HR02-1004512229, Registre du commerce Valais, (626)
ABC-DEM Sàrl, à Icogne, CHE-286.802.589, société à responsabilité limitée (No. FOSC 250 du 23.12.2010, Publ. 5955314).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mayor, Gabriel, de Icogne, à Icogne, associé, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Emery Mayor, Danielle, de Icogne, à Icogne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6968158, Registre du commerce Valais, (626)
Sixième Dimension Sàrl, à Icogne, CH-626.4.009.587-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 224 du 18.11.2009, p. 20, Publ. 5349756).
Nouvelle adresse:
Route du Village 17, 1977 Icogne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Genoud, Claire-Lise, de Ayer, à Randogne, associée, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Emery Mayor, Danielle, de Lens, à Icogne, associée, sans droit de signature, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: avec 9 parts sociale de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 5955314, Registre du commerce Valais, (626)
ABC-DEM Sàrl, à Icogne, CH-626.4.013.316-8, Route du Village 17, 1977 Icogne, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
12.11.2010.
But:
Le conseil en stratégie de communication, la réalisation de prestations de communication, d'information, journalisme, marketing, graphisme, relations publiques, relations presse, et toute autre activité servant le développement de la société (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
apport en nature et reprise de biens: selon contrat d'apport et de reprise de biens du 12.11.2010 et bilan au 01.01.2010 il est fait apport des actifs de CHF 17'157.00 et des passifs envers les tiers de CHF 1'766.00 de l'entreprise individuelle non inscrite au registre du commerce 'Danielle EMERY MAYOR' à Icogne, soit un actif net de CHF 15'391.00, contre remise de 10 parts sociales de CHF 1'000.00, le solde de CHF 5'391.00 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
BO et, quand la loi l'exige, la FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Emery Mayor, Danielle, de Icogne, à Icogne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00;
Mayor, Gabriel, de Icogne, à Icogne, associé, sans droit de signature, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 12.11.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.