Urs Eisenhut
domicilié à Stetten AG, de Gais Mandats actifs: Graphix & Co. AG, Graphix Eisenhut & Co. Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Eisenhut" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Eisenhut".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Eisenhut" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Eisenhut".
|
|
Urs Eisenhut
domicilié à Gais, de Gais Mandats actifs: Tischhauser Immobilien AG, TISCA Tischhauser AG et plus Connecté à: Stefan Brunnschweiler, Niklaus Tischhauser, Urs Tischhauser-Linder et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Eisenhut" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Eisenhut".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Eisenhut" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Eisenhut".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Eisenhut
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Eisenhut
Commerce avec machines
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication des textiles (sans textile)
Exploitation des bibliothèques et musées
Commerce avec machines
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication des textiles (sans textile)
Exploitation des bibliothèques et musées
Personnes privées avec le nom Urs Eisenhut
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Eisenhut
Numéro de publication: HR02-1005000838, Registre du commerce Argovie, (400)
Graphix Eisenhut & Co., in Wohlen (AG), CHE-107.507.453, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2019, Publ. 1004791147).
Sitz neu:
Stetten (AG).
Domizil neu:
Oberdorf Park 4A, 5608 Stetten AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenhut, Yvonne, von Gais, in Meisterschwanden, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Urs, von Gais, in Stetten (AG), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mägenwil];
Gsell, Urs, von Oberrohrdorf, in Saas-Fee, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 500.00.
Numéro de publication: HR01-1004992595, Registre du commerce Argovie, (400)
Graphix & Co. AG, in Stetten (AG), CHE-138.507.696, Oberdorf Park 4A, 5608 Stetten AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.09.2020.
Zweck:
Handel mit und Verkauf von Maschinen für die graphische Industrie;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 25.09.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eisenhut, Urs, von Gais, in Stetten (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gsell, Urs, von Oberrohrdorf, in Saas-Fee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004972038, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Tischhauser Immobilien AG, in Bühler, CHE-100.209.753, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, S.0, Publ. 7020968).
Statutenänderung:
31.08.2020.
Domizil neu:
c/o TISCA Tischhauser AG, Sonnenbergstrasse 1, 9055 Bühler.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, der Handel und die Vermittlung von Liegenschaften sowie das Facility Management. Sie kann weitere verwandte Geschäftszweige aufnehmen, Darlehen gewähren, Zweigunternehmen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Urs, von Gais, in Gais, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tischhauser, Niklaus, von Wartau, in Teufen (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.