Andrea Egloff
domicilié à Effingen, de Trub et Niederrohrdorf Mandats actifs: Versicherungstreuhand Beni Egloff Connecté à: Benedikt Egloff Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Egloff" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Egloff".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andrea Egloff" à jour.Vous suivez maintenant "Andrea Egloff".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andrea Egloff
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andrea Egloff
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Andrea Egloff
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andrea Egloff
Numéro de publication: HR02-1005376105, Registre du commerce Argovie
Versicherungstreuhand Beni Egloff, in Effingen, CHE-385.339.170, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029981).
Sitz neu:
Böztal. [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egloff, Benedikt, genannt Beni, von Niederrohrdorf, in Böztal, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Effingen];
Egloff, Andrea, von Niederrohrdorf und Trub, in Böztal, mit Einzelunterschrift [bisher: in Effingen].
Numéro de publication: HR01-1004667126, Registre du commerce Zurich, (20)
Waibel Architektin GmbH, in Winterthur, CHE-430.227.993, Lagerplatz 6, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.06.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Leistungen in den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Bauleitung, Bauorganisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Waibel, Valérie, von Winterthur und Böckten, in Neftenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Egloff, Andreas Florian, von Tägerwilen, in Neftenbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 500.00.
Numéro de publication: 1798093, Registre du commerce Soleure, (241)
Fernsehgenossenschaft Fulenbach, in Fulenbach, CHE-102.254.032, Genossenschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 13, Publ. 5265288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Andreas, von Wettingen, in Fulenbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser, Judith, von Schüpfheim und Fulenbach, in Fulenbach, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin ohne Zeichnungsberechtigung];
Monbaron, Stefan, von Tramelan, in Fulenbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Ryter, Markus, von Frutigen, in Fulenbach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.