Christophe Egger
domicilié à Soral, de Soral Mandats actifs: Coopérative des Effeuilles (hangar collectif de Soral) Connecté à: Fabien Claude Ramon Claret, Samuel Battiaz, Lionel Thévenoz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christophe Egger" à jour.Vous suivez maintenant "Christophe Egger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christophe Egger" à jour.Vous suivez maintenant "Christophe Egger".
|
|
Christophe Egger
domicilié à Corpataux, de St. Ursen Mandats actifs: Casa Project GmbH Connecté à: Benoît Hugo Egger, Didier Egger, Erwin Egger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christophe Egger" à jour.Vous suivez maintenant "Christophe Egger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christophe Egger" à jour.Vous suivez maintenant "Christophe Egger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christophe Egger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christophe Egger
Stockage et logistique
Achat & vente de biens immobiliers propres
Stockage et logistique
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Christophe Egger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christophe Egger
Numéro de publication: HR02-1005981746, Registre du commerce Jura, (670)
Fidelis Conseils Sàrl, à Delémont, CHE-276.101.255, société à responsabilité limitée (No. FOSC 184 du 22.09.2022, Publ. 1005567465).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Egger, Christophe Willy, de Grindelwald, à Delémont, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Lanoir, Stéphane, de Cornol, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005900635, Registre du commerce Jura, (670)
G.M.S.T. SA, à Boncourt, CHE-114.350.286, société anonyme (No. FOSC 98 du 23.05.2023, Publ. 1005752329).
Modification des statuts:
29.11.2023.
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Egger, Ruelle du Cheval-Blanc 5, 2800 Delémont.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Giacometti, Giancarlo, ressortissant italien, à Gubbio (IT), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Boncourt];
Giacometti, Thierry, ressortissant italien, à Esch-sur-Alzette (LU), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Egger, Christophe Willy, de Grindelwald, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1005704798, Registre du commerce Jura, (670)
Gravosig SA, à Delémont, CHE-108.023.318, société anonyme (No. FOSC 137 du 17.07.2020, Publ. 1004940203).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Egger, Christophe Willy, de Grindelwald, à Delémont, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Di Micco, Angelo, ressortissant français, à Delémont, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle].