Anton Johann Egger
domicilié à Au, de Au (SG) Mandats actifs: FSM-Bau-AG, Anmar AG Connecté à: Margit Reinhold Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Johann Egger" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Johann Egger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Johann Egger" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Johann Egger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anton Johann Egger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anton Johann Egger
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bâtiments général
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Anton Johann Egger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anton Johann Egger
Numéro de publication: 1510131, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
FSM-Bau-AG, in Diepoldsau, CHE-101.351.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1121617).
Statutenänderung:
14.05.2014.
Sitz neu:
Au SG.
Domizil neu:
Walzenhauserstrasse 38 , 9434 Au .
Zweck neu:
Erstellung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Darlehen gewähren, Wertpapiere, Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spirig, Leonhard, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Anton Johann, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6240132, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
FSM-Bau-AG, in Diepoldsau, CH-320.3.022.683-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 12, Publ. 5914296).
Domizil neu:
Schmitterstrasse 46, 9444 Diepoldsau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Roland, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Anton Johann, von Au SG, in Au SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4746920, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Anmar AG, in Au SG, CH-320.3.064.307-0, Walzenhauserstrasse 38, 9434 Au, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.11.2008.
Zweck:
Handel mit gewerblichen Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Darlehen gewähren sowie Wertpapiere, Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Egger, Anton, von Au SG, in Au SG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Reinhold, Margit, österreichische Staatsangehörige, in Lustenau (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.