David Ch. Edman
domicilié à Bleienbach, de Riggisberg Mandats actifs: All-In-One-Plus AG, PETIOLE ASSET MANAGEMENT AG Connecté à: Naji Nehme, Abdulmohsin Omran M AlOmran, Holger Gerhard Ernst Demuth et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Ch. Edman" à jour.Vous suivez maintenant "David Ch. Edman".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Ch. Edman" à jour.Vous suivez maintenant "David Ch. Edman".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de David Ch. Edman
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de David Ch. Edman
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Gestion de fonds
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Gestion de fonds
Personnes privées avec le nom David Ch. Edman
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: David Ch. Edman
Numéro de publication: HR02-1005778552, Registre du commerce Zurich, (20)
All-In-One-Plus AG, in Küsnacht (ZH), CHE-161.819.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005727819).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edman, David, von Riggisberg, in Bleienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nehme, Naji, kanadischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005316128, Registre du commerce Zurich, (20)
PETIOLE ASSET MANAGEMENT AG, in Zürich, CHE-197.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Darst, David Martin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich / CT (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abuali, Hani, kanadischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Edman, David, von Riggisberg, in Bleienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nehme, Naji, kanadischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4387587, Registre du commerce Zurich, (20)
Petiole Asset Management AG, in Küsnacht (ZH), CHE-197.184.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4225655). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AlOmran, Abdulmohsin Omran M, saudi-arabischer Staatsangehöriger, in Sar/Northern Governorate (BH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Demuth, Holger Gerhard Ernst, von Flawil, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dällenbach, Beat, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Darst, David Martin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich / CT (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gollino Mitschnigg, Simone Maria, von Appenzell, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle;
Edman, David, von Riggisberg, in Bleienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.