Christian Ebneter
domicilié à Engelburg, de Appenzell Mandats actifs: Ikarus Gewerbehaus AG, Ebneter Kaffeemaschinen AG Connecté à: Werner Ebneter, Bruno Peterer, Werner Ebneter Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Ebneter" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Ebneter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Ebneter" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Ebneter".
|
|
Christian Ebneter
domicilié à Wald, de Appenzell Mandats actifs: Steiner - Storen - Tore - Türen - Fenster AG Connecté à: Cindy Ehrbar, Nico Hafner, Katja Hafner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Ebneter" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Ebneter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Ebneter" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Ebneter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Ebneter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Ebneter
Services fiduciaires
Commerce de biens de consommation
Autres travaux de construction
Services fiduciaires
Commerce de biens de consommation
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Christian Ebneter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Ebneter
Numéro de publication: HR02-1005617318, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Steiner - Storen - Tore - Türen - Fenster AG, in Gossau (SG), CHE-105.784.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrbar, Edith, von Urnäsch, in Urnäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrbar, Peter, von Urnäsch, in Urnäsch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisal AG Gossau (CHE-106.031.229), in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: Revisal AG Gossau];
Ebneter, Christian, von Appenzell, in Wald AR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrbar, Cindy, von Urnäsch, in Schönengrund (Schwellbrunn), mit Kollektivprokura zu zweien. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numéro de publication: HR02-1004762775, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ebneter Kaffeemaschinen AG, in St. Gallen, CHE-109.510.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S.16, Publ. 4549600).
Statutenänderung:
13.11.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten aller Art, insbesondere Kaffeemaschinen und Zugehör für den Gastrobereich sowie das Erbringen der dazugehörenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Werner Ebneter, in St. Gallen, Warenlager, Mobilien, Computer, Werkzeuge und Geschäftsfahrzeuge sowie Debitoren abzüglich Kreditoren und Transitorische Passiven zum Preise von maximal CHF 596'600.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eurevio AG, in Herisau (CH-300.3.015.608-3), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Christian, von Appenzell, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ebneter, Werner, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Numéro de publication: 1828687, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ikarus Gewerbehaus AG, in St. Gallen, CHE-100.805.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2009, S. 14, Publ. 5021408).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Christian, von Appenzell, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.