Walter Eberhard
domicilié à Pfaffnau, de Schnottwil Mandats actifs: Agnes Strasky Einrichtungen GmbH in Liquidation, Eberhard Consulting et plus Connecté à: Irene Eberhard, Agnes Strasky, Irene Eberhard et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Eberhard" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Eberhard".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Eberhard" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Eberhard".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Eberhard
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Eberhard
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Services fiduciaires
Fourniture de services informatiques
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Services fiduciaires
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Walter Eberhard
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Eberhard
Numéro de publication: HR01-1005700917, Registre du commerce Soleure, (241)
Sodis Energie GmbH, in Schnottwil, CHE-219.443.240, Fluehof 1, 3253 Schnottwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2023.
Zweck:
Erstellung und Betrieb von Photovoltaikanlagen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter. Mit Erklärung vom 08.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eberhard-Zumstein, Walter, von Schnottwil, in Schnottwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sodis Bruteier AG (CHE-256.436.304), in Schnottwil, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eberhard, Adrian, von Schnottwil, in Schnottwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005582651, Registre du commerce Argovie, (400)
Agnes Strasky Einrichtungen GmbH, in Zofingen, CHE-109.496.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518836).
Firma neu:
Agnes Strasky Einrichtungen GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Walter Eberhard, Sagenstrasse 17A, 6264 Pfaffnau Liquidationsdomizil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.09.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Irene, von Schnottwil, in Pfaffnau, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin;
Eberhard, Walter, von Schnottwil, in Pfaffnau, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Numéro de publication: 4955138, Registre du commerce Berne, (36)
W. Eberhard AG, in Wangen an der Aare, CH-251.3.000.366-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2007, S. 3, Publ. 3732740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Walter, von Münchenbuchsee, in Aeschi SO, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Andreas, von Langnau im Emmental, in Utzenstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].