Hans-Ulrich Dutly
domicilié à Utzenstorf, de Schöftland Mandats actifs: Britannia Immobilien AG, Britannia Gastro AG et plus Connecté à: Christine Dutly-Gasser, Christine Dutly-Gasser, Christine Dutly-Gasser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Ulrich Dutly" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Ulrich Dutly".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans-Ulrich Dutly" à jour.Vous suivez maintenant "Hans-Ulrich Dutly".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans-Ulrich Dutly
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans-Ulrich Dutly
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter des etablissement de restauration
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter des etablissement de restauration
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Hans-Ulrich Dutly
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans-Ulrich Dutly
Numéro de publication: HR02-1004950343, Registre du commerce Soleure, (241)
DimmoN AG, in Unterramsern, CHE-114.076.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2008, S.11, Publ. 4340604).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dutly, Hans-Ulrich, von Schöftland, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterramsern].
Numéro de publication: HR02-1004814723, Registre du commerce Soleure, (241)
Joker Boutique GmbH, in Gerlafingen, CHE-115.836.841, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, S.0, Publ. 2234323).
Firma neu:
Joker Boutique GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.01.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dutly-Gasser, Christine, von Günsberg und Schöftland, in Unterramsern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Dutly, Hans-Ulrich, von Schöftland, in Unterramsern, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004703121, Registre du commerce Berne, (36)
M-Gastro GmbH Utzenstorf, in Utzenstorf, CHE-109.603.760, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S.5, Publ. 5541382).
Statutenänderung:
21.08.2019.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung von Gastronomiebetrieben alter Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dutly, Hans-Ulrich, von Schöftland, in Unterramsern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüdi, Michel, von Willadingen, in Koppigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bätterkinden, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Lüdi, Marianne, von Willadingen, in Koppigen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.