Christian Durisch
domicilié à Chur, de Zillis-Reischen Mandats actifs: Plankis Stiftung Connecté à: Gabriela Suter, Christa Berger, Sandra Just et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Durisch" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Durisch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Durisch" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Durisch".
|
|
Christian Durisch
domicilié à Bern, de Tschappina Mandats actifs: isa - Fachstelle Migration Connecté à: Ursula von Bergen Wagner, Anna De Quervain, Lukas Gutzwiller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Durisch" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Durisch".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Durisch" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Durisch".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Durisch
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Durisch
Autres activités sociales
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres activités sociales
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Christian Durisch
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Durisch
Numéro de publication: HR02-1005930164, Registre du commerce Berne, (36)
isa - Fachstelle Migration, in Bern, CHE-105.892.973, Verein (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubois-dit-Bonclaude-Riesen, Ursula, von La Chaux-de-Fonds, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gsteiger, Brigitte, von Grindelwald, in Biel/Bienne, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hohl, Valentina, von Heiden, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Durisch, Christian, von Tschappina, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Quervain, Anna, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutzwiller, Lukas, von Basel, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Bergen Wagner, Ursula, von Schattenhalb, in Oberstocken (Stocken-Höfen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005013934, Registre du commerce Grisons
Chäs-Fritz Käse und Molkereiprodukte AG, in Chur, CHE-108.217.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853373). Gemäss Erklärung vom 26.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hassler, Hansjörg, von Donat, in Donat, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichen, Urs, von Thalwil, in Oberrieden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durisch, Christian, von Zillis-Reischen, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gujan, Beda, von Fideris, in Felsberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salis, Johann Ulrich, von Malans, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gschwend, Philipp, von Altstätten, in Laax, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2929597, Registre du commerce Grisons, (350)
Berichtigung des im SHAB Nr. 84 vom 02.05.2005, S. 10, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'328 vom 25.04.2008 Hosang'sche Stiftung Plankis Chur, in Chur, CHE-107.026.780, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 11, Publ. 5724548).
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durisch, Christian, von Zillis-Reischen, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Chur];
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle [nicht: BMU Treuhand AG (CH-350.3.010.765-1)].