Patrice Durgnat
domicilié à Saxon, de Ormont-Dessous Mandats actifs: Immobilière du Géant SA, METAL 3D Sàrl Connecté à: Stéphane Meyer, Martin André, Jean-Marc Rogivue et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrice Durgnat" à jour.Vous suivez maintenant "Patrice Durgnat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Patrice Durgnat" à jour.Vous suivez maintenant "Patrice Durgnat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Patrice Durgnat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Patrice Durgnat
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production du produits métalliques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production du produits métalliques
Personnes privées avec le nom Patrice Durgnat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Patrice Durgnat
Numéro de publication: HR01-1005290298, Registre du commerce Valais, (621)
Immobilière du Géant SA, à Collombey-Muraz, CHE-428.439.534, c/o Fiduciaire Turin & Associés SA, Place de la Fontaine 9, 1868 Collombey, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.08.2021. 07.09.2021.
But:
La société a pour but l'achat, la vente de biens, courtage, promotions immobilières. Elle peut créer, participer ou administrer des entreprises similaires et effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles et immobilières de nature à développer ce but;
acquérir, exploiter et céder des brevets, des licences et des marques;
créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou par écrit ou par courrier électronique pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 13.08.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Turin, Serge, de Collombey-Muraz, à Saint-Légier-La Chiésaz, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
André, Martin, de Yens, à Ormont-Dessous, administrateur, avec signature collective à deux;
Durgnat, Patrice, de Ormont-Dessous, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux;
Meyer, Stéphane, de Collombey-Muraz, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux;
Rogivue, Jean Marc, de Essertes, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1004829918, Registre du commerce Valais, (621)
METAL 3D Sàrl, à Saint-Maurice, CHE-162.733.193, société à responsabilité limitée (No. FOSC 151 du 08.08.2016, Publ. 2993273).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dorsaz, Christian, de Vollèges, à Saint-Maurice, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Durgnat, Patrice, de Ormont-Dessous, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 30 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 2993273, Registre du commerce Valais, (621)
METAL 3D Sàrl, à Saint-Maurice, CHE-162.733.193, Route d'Epinassey, 1890 St-Maurice, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.07.2016.
But:
exécution, fourniture, fabrication, montage ou démontage en Suisse et à l'étranger, d'ossatures métalliques, de revêtements de façades, de serrureries industrielles et d'éléments en rapport avec la construction industrielle ainsi que tous travaux s'y rapportant (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 30'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 22.07.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Durgnat, Patrice, de Ormont-Dessous, à Saxon, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00;
Dorsaz, Christian, de Vollèges, à Saint-Maurice, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00.