Claude Duport
domicilié à Saxon, de Pully Mandats actifs: DTCD Sàrl Connecté à: Marianne Clara Duport Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Duport" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Duport".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Duport" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Duport".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claude Duport
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claude Duport
Bâtiments général
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Claude Duport
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claude Duport
Numéro de publication: HR02-1006012601, Registre du commerce Valais, (621)
DTCD Sàrl, à Martigny, CHE-339.905.155, société à responsabilité limitée (No. FOSC 184 du 22.09.2023, Publ. 1005844114).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ceballo Zamora, Francisco, citoyen espagnol, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Duport, Marianne Clara, de Ormont-Dessous, à Saint-Pierre-de-Boeuf (FR), associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00];
Duport, Claude, de Pully, à Saxon, gérant, avec signature individuelle [précédemment: président des gérants, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1005844114, Registre du commerce Valais, (621)
DTCD Sàrl, précédemment à Savièse, CHE-339.905.155, société à responsabilité limitée (No. FOSC 69 du 07.04.2017, Publ. 3456879).
Modification des statuts:
28.08.2023.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Chemin du Milieu 104, 1920 Martigny.
Nouveau but:
La société a pour but toutes constructions immobilières, rénovations, achats, ventes, recherches de clients pour des projets de construction, direction des travaux, mandats d'ingénieur civil, projets de construction ainsi que tout objet similaire s'y rapportant. La société peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières de nature à favoriser le développement des affaires de la société et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut en outre accorder ou demander des prêts à ses associés, ses filiales ou des parties liées et réaliser toutes transactions commerciales, financières ou autres poursuivant directement ou indirectement son but. La société peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises. Statuts modifiés également sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Voutaz, Pierre, de Sembrancher, à Savièse, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Ceballo Zamora, Francisco, citoyen espagnol, à Monthey, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Duport, Marianne Clara, de Ormont-Dessous, à Saint-Pierre-de-Boeuf (FR), associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Duport, Claude, de Pully, à Saxon, président des gérants, avec signature individuelle [précédemment: à Ayent, gérant, avec signature individuelle].
Numéro de publication: 3456879, Registre du commerce Valais, (626)
DTCD Sàrl, à Savièse, CHE-339.905.155, Route de Combettaz 33, 1965 Savièse, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.03.2017.
But:
Toutes constructions immobilières, rénovations, achats, ventes, recherches de clients pour des projets de constructions, direction des travaux, mandat d'ingénieur civil, projets de construction ainsi que tout objet similaire qui s'y rapporte (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Voutaz, Pierre, de Sembrancher, à Savièse, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Duport, Claude, de Pully, à Ayent, gérant, avec signature individuelle. Selon déclaration du 22.03.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.