Hermann Marc Dür-Schmucki jun.
domicilié à Burgdorf, de Burgdorf Mandats actifs: Metro Autopark AG, Genossenschaft Wasserkraftwerke Burgdorf et plus Connecté à: Jacques Chèvre, Beat Lüthi, Stefan Karlen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hermann Marc Dür-Schmucki jun." à jour.Vous suivez maintenant "Hermann Marc Dür-Schmucki jun.".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hermann Marc Dür-Schmucki jun." à jour.Vous suivez maintenant "Hermann Marc Dür-Schmucki jun.".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hermann Marc Dür-Schmucki jun.
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hermann Marc Dür-Schmucki jun.
Autres services de transport
Production et approvisionnement en électricité
Stockage et logistique
Production des comestibles
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Autres services de transport
Production et approvisionnement en électricité
Stockage et logistique
Production des comestibles
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Hermann Marc Dür-Schmucki jun.
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hermann Marc Dür-Schmucki jun.
Numéro de publication: HR02-1005918205, Registre du commerce Berne, (36)
Fürsorgefonds der Hermann Dür AG, in Burgdorf, CHE-109.768.869, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, S.0, Publ. 1464371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Klaus, von Burgdorf und Aarberg, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dür-Schmucki, Hermann Marc, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, Christoph, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1640177, Registre du commerce Berne, (36)
Profarin AG, in Ostermundigen, CHE-106.962.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6758448).
Statutenänderung:
23.07.2014.
Firma neu:
Profarin AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Profarine SA en liquidation).
Sitz neu:
Utzenstorf.
Domizil neu:
c/o Beck & Cie AG, Mühle Landshut, Mühle Landshut, 3427 Utzenstorf.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.07.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dür-Schmucki, Hermann Marc, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinhard, Jürg, von Sumiswald, in Bolligen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Peter, von Gondiswil, in Lotzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Jürg, von Bern und Sumiswald, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziörjen, Kurt, von Zweisimmen, in Oberbalm, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthy, Peter, von Lauperswil, in Liebefeld (Köniz), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liebefeld, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.442), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG].
Numéro de publication: 1464371, Registre du commerce Berne, (36)
Fürsorgefonds der Hermann Dür AG, in Burgdorf, CHE-109.768.869, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6601680).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dür-Schmucki, Hermann Marc, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Bürgi, Klaus, von Burgdorf und Aarberg, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bürgi, Klaus, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG (CH-035.3.001.220-2)].