Tanja Elizabeth Dreiding Wallace
domicilié à New York, de Zürich Mandats actifs: Parfumerie Osswald GmbH Connecté à: Selma Zühre, Claudia Barbara Pusch Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tanja Elizabeth Dreiding Wallace" à jour.Vous suivez maintenant "Tanja Elizabeth Dreiding Wallace".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tanja Elizabeth Dreiding Wallace" à jour.Vous suivez maintenant "Tanja Elizabeth Dreiding Wallace".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tanja Elizabeth Dreiding Wallace
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tanja Elizabeth Dreiding Wallace
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Tanja Elizabeth Dreiding Wallace
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tanja Elizabeth Dreiding Wallace
Numéro de publication: HR02-1005821691, Registre du commerce Zurich, (20)
Parfumerie Osswald GmbH, in Zürich, CHE-101.869.780, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2023, Publ. 1005773644).
Statutenänderung:
16.08.2023.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.06.2023 werden 180 Stammanteile zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 782 Abs. 4 i.V.m. Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde der Geschäftsführung vom 16.08.2023 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreiding Wallace, Tanja Elizabeth, von Zürich, in New York (US), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005773644, Registre du commerce Zurich, (20)
Parfumerie Osswald AG, in Zürich, CHE-101.869.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755506).
Statutenänderung:
14.06.2023.
Umwandlung:
Die Aktiengesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 3'408'144.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 802'298.92 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält 200 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Parfumerie Osswald GmbH.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Parfumeriegeschäftes sowie eines Schönheitsinstitutes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfts tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Stammkapital neu:
CHF 200'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail sowie durch das Publikationsorgan der Gesellschaft.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreiding Wallace, Tanja Elizabeth, von Zürich, in New York (US), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR02-1005755506, Registre du commerce Zurich, (20)
Parfumerie Osswald AG, in Zürich, CHE-101.869.780, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Onorati, Daniela, von Hedingen, in Aristau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreiding Wallace, Tanja Elizabeth, von Zürich, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pusch, Claudia Barbara, von Wallisellen, in Winterthur, mit Einzelunterschrift;
Zühre, Selma, von Uetikon am See, in Küsnacht (ZH), mit Einzelunterschrift.