Peter Dransfeld
domicilié à Ermatingen, de Ermatingen Mandats actifs: ETANOVA AG, dransfeldarchitekten ag Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Dransfeld" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Dransfeld".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Dransfeld" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Dransfeld".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Dransfeld
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Dransfeld
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Peter Dransfeld
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Dransfeld
Numéro de publication: HR02-1005654794, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein (SIA), in Zürich, CHE-105.955.734, Verein (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dransfeld, Peter, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005263699, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Wy & Kafi Mesmerhuus GmbH, in Ermatingen, CHE-277.628.080, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639923).
Statutenänderung:
29.07.2021.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüninger, Andreas, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grüninger, Kurt, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Grüninger, Susanne, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Markus, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 86 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dransfeld, Peter, von Ermatingen, in Ermatingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 86 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 46 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kreis, Martha, von Walzenhausen, in Ermatingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wy & Kafi Mesmerhuus GmbH (CHE-277.628.080), in Ermatingen, Gesellschafterin, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005247954, Registre du commerce Thurgovie, (440)
EKT AG, in Arbon, CHE-108.955.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Peter, von Sumiswald, in Wigoltingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reichelt, Dr. Dieter, von Kreuzlingen, in Alterswilen (Kemmental), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dransfeld, Peter, von Ermatingen, in Ermatingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemperle, Josef, von Degersheim, in Fischingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Wilhelm, von Marthalen, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dähler-Engel, Anita, von Mammern und Appenzell, in Mammern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simioni, Martin, von Winterthur, in Egnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fritz, Michael Räto, von Herisau, in Roggwil TG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].