Franz Dörig
domicilié à Appenzell, de Appenzell Mandats actifs: Hasler Logistik AG Connecté à: Beat Gnädinger, Bruno Lusti, Dominik Hasler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Dörig" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Dörig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Dörig" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Dörig".
|
|
Franz Dörig
domicilié à Gais, de Appenzell Mandats actifs: F. Dörig GmbH, F. Dörig Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Dörig" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Dörig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Dörig" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Dörig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franz Dörig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franz Dörig
Autres services de transport
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Bâtiments général
Autres services de transport
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Franz Dörig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franz Dörig
Numéro de publication: HR02-1006105683, Registre du commerce Argovie, (400)
Verein Seniorenzentrum Hardmatt, in Strengelbach, CHE-108.049.424, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005552488).
Domizil neu:
Hardmattenweg 19, 4802 Strengelbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurth, Werner, von Rütschelen, in Strengelbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Nathalie, von Uerkheim, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörig, Franz, von Appenzell, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonäsch, Fritz, von Strengelbach, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Roger, von Wohlen (AG), in Strengelbach, Geschäftsführer, Kassier (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Marco, von Reitnau, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Daniel, von Trub, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weissbarth, Lars, von Würenlingen, in Triengen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005942561, Registre du commerce Schwyz, (130)
Frado GmbH, in Ingenbohl, CHE-110.573.404, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269564).
Statutenänderung:
29.12.2023.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat vorgängig das Stammkapital durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.10.2023 und Bilanz per 30.06.2023 mit Aktiven von CHF 29'240'790.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 28'686'159.37 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Frado Immobilien AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Franz, von Schwyz, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005840134, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
DBspar AG, in Schwende-Rüte, CHE-146.964.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467246).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doerig, Peter Josef, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dörig, Franziska Silvia, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dörig, Reto Bruno, von Appenzell, in Weissbad (Schwende-Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].