Jan Denzler
domicilié à Nuglar, de Riehen Mandats actifs: Axanto AG Connecté à: Esther Denzler-Herbst Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Denzler" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Denzler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jan Denzler" à jour.Vous suivez maintenant "Jan Denzler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jan Denzler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jan Denzler
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Jan Denzler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jan Denzler
Numéro de publication: HR02-1005356566, Registre du commerce Soleure, (241)
Axanto AG, bisher in Ennetbürgen, CHE-101.228.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864537).
Statutenänderung:
01.12.2021.
Sitz neu:
Nuglar-St. Pantaleon.
Domizil neu:
St. Pantaleonstrasse 16, 4412 Nuglar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denzler, Jan, von Riehen, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbürgen];
Denzler-Herbst, Esther, von Riehen, in Nuglar-St. Pantaleon, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbürgen].
Numéro de publication: HR02-1004729389, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
bosco möbel gmbh, in Basel, CHE-186.212.832, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, S.0, Publ. 1917243).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Denzler, Jan, von Riehen, in Basel, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Andrea, von Wohlenschwil, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3864537, Registre du commerce Nidwald, (150)
Axanto AG, bisher in Zug, CHE-101.228.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, Publ. 7003498).
Statutenänderung:
06.11.2017.
Sitz neu:
Ennetbürgen.
Domizil neu:
Grossbiel, 6373 Ennetbürgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich der Informatik und ähnlichen Gebieten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Sie kann Liegenschaften, Wertschriften sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, belasten oder veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich anderen Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SIDELINE GmbH, in Basel (CHE-109.893.782), gemäss Fusionsvertrag vom 06.11.2017 und Bilanz per 30.09.2017. Aktiven von CHF 22'733.80 und Fremdkapital von CHF 1'729.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denzler, Jan, von Riehen, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Greifensee und Riehen, in Basel];
Denzler-Herbst, Esther, von Riehen, in Ennetbürgen, mit Einzelunterschrift [bisher: von Greifensee und Riehen, in Basel].