Mark Dennler
domicilié à Lachen, de Zürich Mandats actifs: TSZ, TAXI SEKTION ZÜRICH, My Limo GmbH Connecté à: Cengiz Caliskan, Rudolf Albert Raemy, Egidio Malacarne et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Dennler" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Dennler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Dennler" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Dennler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mark Dennler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mark Dennler
Transport routier de personnes et marchandises
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Mark Dennler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mark Dennler
Numéro de publication: HR02-1006129894, Registre du commerce Zurich, (20)
My Limo GmbH, in Zürich, CHE-133.090.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273526).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dennler, Mark, von Zürich, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005605280, Registre du commerce Zurich, (20)
Zattoo AG, in Zürich, CHE-113.854.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005563880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dennler, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garo, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005408740, Registre du commerce Zurich, (20)
Byte Fabrik GMBH, in Zürich, CHE-101.221.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S.28, Publ. 5472852).
Statutenänderung:
31.01.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Unternehmung für Hoch-, Tief- und Landschaftsbau, Innenausbau und bautechnische Produkte sowie Beratung, Planung und Realisierung von Immobilien, Bauprojekten und Umbauten aller Art auf eigene und fremde Rechnung auch als Total- oder Generalunternehmung auf Rechnung Dritter, das Projektmanagement, sowie die Beratung und Betreuung in Erschliessungs- und Umweltangelegenheiten, die Bewirtschaftung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften und den Handel mit Komponenten und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dennler, Markus, von Langenthal, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Dennler, Ulrich, von Langenthal, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.