Pierre-Alain Delèze
domicilié à Genève, de Servion Mandats actifs: Coopérative Immobilière Le Carillon Connecté à: Patrick Berseth, Marc Cosandey, Stéphane Capt et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre-Alain Delèze" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre-Alain Delèze".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre-Alain Delèze" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre-Alain Delèze".
|
|
Pierre-Alain Délèze
domicilié à Basse-Nendaz, de Nendaz Mandats actifs: Les Artisans du Bois Nendaz SA Connecté à: Maxime Métrailler, Corinne Fournier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre-Alain Délèze" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre-Alain Délèze".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Pierre-Alain Délèze" à jour.Vous suivez maintenant "Pierre-Alain Délèze".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pierre-Alain Delèze
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pierre-Alain Delèze
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Pierre-Alain Delèze
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pierre-Alain Delèze
Numéro de publication: 3052557, Registre du commerce Valais, (626)
Les Artisans du Bois Nendaz SA, à Nendaz, CHE-108.059.581, société anonyme (No. FOSC 140 du 23.07.2014, Publ. 1629823).
Nouvelle adresse:
Route du Bleusy 23, 1997 Haute-Nendaz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fournier Jean-Maurice (CH-626.1.006.082-9), à Nendaz, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Délèze, Pierre-Alain, de Nendaz, à Nendaz, vice-président, sans droit de signature [précédemment: président avec signature collective à deux];
Fournier-Mariéthoz, Corinne, de Nendaz, à Nendaz, administratrice et secrétaire, sans droit de signature [précédemment: à Haute-Nendaz, administratrice et secrétaire avec signature collective à deux];
Métrailler, Maxime, de Sion, à Nendaz, président, avec signature individuelle [précédemment: à Haute-Nendaz (Nendaz), vice-président avec signature collective à deux];
Fiduciaire des Alpes SA (CHE-251.830.993), à Vétroz, organe de révision.
Numéro de publication: 4499996, Registre du commerce Valais
LES ARTISANS DU BOIS, DELEZE - LATHION - FOURNIER SA, à Nendaz, CH-626.3.000.236-4, société anonyme (FOSC no 111 du 12.06.2007, p. 18, publ. 3971556).
Personne et signature radiée:
Fournier, Gérard, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Délèze, Pierre-Alain, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire];
Fournier-Mariéthoz, Corinne, de Nendaz, à Haute-Nendaz, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 3971556, Registre du commerce Valais
LES ARTISANS DU BOIS, DELEZE - LATHION - FOURNIER SA, à Nendaz, CH-626.3.000.236-4, exploitation d'une entreprise de menuiserie, charpenterie, construction de chalets et travaux d'agencement, société anonyme (FOSC no 7 du 11.01.2001, p. 243).
Personne et signature radiée:
Lathion, Jean-Bernard, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Fournier, Gérard, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Délèze, Pierre-Alain, de Nendaz, à Nendaz, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: de Paul, de Nendaz, à Nendaz].