Karl Alfred Deeg
domicilié à Zürich, de Baden Mandats actifs: Treupha Finanz AG Connecté à: Meret Deeg, Judit Deeg Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Alfred Deeg" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Alfred Deeg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Alfred Deeg" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Alfred Deeg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karl Alfred Deeg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karl Alfred Deeg
Exploitation des autres institutions financières
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Karl Alfred Deeg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karl Alfred Deeg
Numéro de publication: 4182235, Registre du commerce Argovie, (400)
Treupha AG, in Baden, CHE-101.844.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, Publ. 5756890).
Firma neu:
Treupha AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Treupha Finanz AG, Zürcherstrasse 59, 5400 Baden.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.04.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deeg, Judit, von Baden, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deeg, Meret, von Baden, in Baden, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift;
Deeg, Karl Alfred, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Argovie, (400)
Treupha Finanz AG, in B a d e n, Finanzierungen usw. von Systemen und Anlagen auch als Generalunternehmerin usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08. 1998, S. 5510).
Ausgeschiedene Personenund erloschene Unterschriften:
Deeg, Alfred, von Baden, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deeg, Karl- Alfred, von Baden, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Deeg, Karl Alfred, Vizepräsident und Delegierter].
Registre du commerce Argovie, (400)
Treupha Finanz AG, in Baden, Finanzierungen usw. von Systemen und Anlagen auch als Generalunternehmerin usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.1994, S. 3922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Max Fluri Wirtschafts- und Steuerberatungen, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deeg, Karl Alfred, von Baden, in Zürich, Vizepräsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbaden];
Fluri + Partner Treuhand AG, in Baden, Revisionsstelle.