Alain de Roche
domicilié à Oberhofen am Thunersee, de Roches (BE) Mandats actifs: ANDERSWO Objektmanagement GmbH, de Roche Trading Connecté à: Aline Nicole de Roche, Leandro Livio Tillmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alain de Roche" à jour.Vous suivez maintenant "Alain de Roche".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alain de Roche" à jour.Vous suivez maintenant "Alain de Roche".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alain de Roche
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alain de Roche
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Alain de Roche
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alain de Roche
Numéro de publication: HR02-1004586373, Registre du commerce Berne, (36)
Pier 17 AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-280.264.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, S.0, Publ. 2084255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tillmann, Aline Nicole, von Kallnach, in Oberhofen am Thunersee, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
de Roche, Alain, von Roches BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zalud, Martin, von Heimberg, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2084255, Registre du commerce Berne, (36)
Pier 17 AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-280.264.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7152666).
Statutenänderung:
27.03.2015.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 27.03.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Marcel, von Konolfingen, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Roche, Alain, von Roches BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7152666, Registre du commerce Berne, (36)
Pier 17 AG, in Oberhofen am Thunersee, CH-036.3.056.861-9, Schlossgasse 10, 3653 Oberhofen am Thunersee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tillmann, Aline Nicole, von Kallnach, in Oberhofen am Thunersee, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
de Roche, Alain, von Roches BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Marcel, von Konolfingen, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.