Sven de Groot
domicilié à Ennetbürgen, de Kriens Mandats actifs: Team Trade Import & Export GmbH, Bigfield GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sven de Groot" à jour.Vous suivez maintenant "Sven de Groot".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Sven de Groot" à jour.Vous suivez maintenant "Sven de Groot".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Sven de Groot
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Sven de Groot
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Sven de Groot
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Sven de Groot
Numéro de publication: 2016413, Registre du commerce Obwald, (140)
Team Trade Import & Export GmbH, in Alpnach, CHE-102.271.970, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7021594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Groot-Timmermans, Agnes, niederländische Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Groot, Sven, von Kriens, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 7021594, Registre du commerce Obwald, (140)
Team Trade Import & Export GmbH, bisher in Ennetbürgen, CH-150.4.000.037-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2009, S. 11, Publ. 5056210).
Gründungsstatuten:
10.10.1994.
Statutenänderung:
18.12.2012.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Industriestrasse 19, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von sowie Handel mit Gütern aller Art. Nur Nebenzwecke geändert, siehe Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Groot, Sven, von Kriens, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
de Groot-Timmermans, Agnes, niederländische Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Kriens].
Numéro de publication: 3174224, Registre du commerce Nidwald, (150)
Bigfield GmbH, in Ennetbürgen, CH-150.4.000.464-0, Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2000, S. 6369).
Statutenänderung:
21.12.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bart Jaartsveld Beheer B.V., in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Groot, Sven, von Kriens, in Ennetbürgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].