Claude Darbellay
domicilié à Savièse, de Martigny Mandats actifs: Imprimerie Saprim, Favre & Darbellay Connecté à: Pierre-André Favre Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Darbellay" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Darbellay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Darbellay" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Darbellay".
|
|
Claude Darbellay
domicilié à Cortaillod, de Martigny Mandats actifs: Kulturfonds der ProLitteris, ProLitteris, Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an Literatur und Kunst Connecté à: Christophe Werner Biber, Thomas Manuel Kramer, Anna Regina Helbling Gerster et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Darbellay" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Darbellay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Darbellay" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Darbellay".
|
|
Claude Darbellay
domicilié à Genève, de Liddes Mandats actifs: Entre Mots et Notes Connecté à: Christiane Cécile Favre, Christian Caloz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Darbellay" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Darbellay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Darbellay" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Darbellay".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claude Darbellay
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claude Darbellay
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Associations religieuses, politiques ou laïques
Conseil juridique
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Associations religieuses, politiques ou laïques
Conseil juridique
Personnes privées avec le nom Claude Darbellay
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claude Darbellay
Numéro de publication: HR01-1005919328, Registre du commerce Valais, (626)
Entre Mots et Notes, à Anniviers, CHE-459.284.581, c/o Christian Caloz, Route Principale 1, 3961 St-Luc, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.01.2013. 01.02.2014. 07.11.2015.
But:
L'Association Entre Mots et Notes a pour buts: De rassembler des créations et d'éventuellement soutenir la production d'œuvres artistiques initiées par les membres en vue de son festival annuel.
Ces œuvres relèvent essentiellement des arts vivants:
concerts, lectures de textes avec ou sans mises en scène théâtrales, performances sonores, musicales et/ou littéraires. Elle peut aussi s'ouvrir aux arts plastiques. De permettre la réalisation d'ateliers pendant le festival. D'acquérir les biens et le matériel nécessaire à la réalisation de ses buts.
Ressources:
Cotisations annuelles des membres, subventions, dons, legs, recettes résultant des activités.
Personne(s) inscrite(s):
Caloz, Christian, de Anniviers, à Anniviers, président du comité, avec signature collective à trois;
Darbellay, Claude, de Liddes, à Genève, vice-président du comité, avec signature collective à trois;
Favre, Christiane, de Anniviers, à Anniviers, membre du comité, trésorière, avec signature collective à trois.
Numéro de publication: 2008981, Registre du commerce Zurich, (20)
Kulturfonds der ProLitteris, in Zürich, CHE-238.107.050, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1387355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelter, Jochen, von Tägerwilen, in Ermatingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefti, Ernst, von Glarus Süd, in Münsterlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)];
Darbellay, Claude, von Martigny, in Cortaillod, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kübler, Philip, von Uster, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6415512, Registre du commerce Zurich, (20)
ProLitteris, Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst, Genossenschaft, in Zürich, CH-020.5.901.264-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2010, S. 30, Publ. 5616008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kelter, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haupt, Men, von Regensberg, in Utzenstorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Stefan, von Birwinken, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Maurer, Alexandra, von Rubigen, in Genève, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Darbellay, Claude, von Martigny, in Cortaillod, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Voser, Andrea, von Neuenhof, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.