Markus Robert Dal Pian
domicilié à Wangen, de Kreuzlingen Mandats actifs: DMG MORI Sales and Service Holding AG, tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandels et plus Connecté à: Marc Joost, Marcel Basler, Marko Wolter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Robert Dal Pian" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Robert Dal Pian".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Robert Dal Pian" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Robert Dal Pian".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Robert Dal Pian
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Robert Dal Pian
Exploitation des autres institutions financières
Associations et fédérations
Commerce avec machines
Exploitation des autres institutions financières
Associations et fédérations
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Markus Robert Dal Pian
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Robert Dal Pian
Numéro de publication: HR02-1005850506, Registre du commerce Zurich, (20)
DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005227988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burghoff, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Oy-Mittelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dal Pian, Markus, von Kreuzlingen, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005511357, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandels Genossenschaft, in Basel, CHE-101.524.140, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457540).
Statutenänderung:
21.06.2022.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.05.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 1'001'478.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 81'358.45 in einen Verein umgewandelt. Die Aktivmitglieder der Genossenschaft werden zu Aktivmitgliedern im Verein.
Name neu:
tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandels.
Domizil neu:
c/o Handel Schweiz, Güterstrasse 78, 4053 Basel.
Rechtsform neu:
Verein.
Zweck neu:
Die im Handelsregister unter dem Namen tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandels eingetragene Verein hat den Zweck, die wirtschaftlichen Interessen des Handels in der Schweiz mit Maschinen und Werkzeugen für die Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung zu fördern, den unlauteren Wettbewerb zu bekämpfen und Fachmessen durchzuführen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge sowie Erträge aus Dienstleistungen und Finanzanlagen. [gestrichen: Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss Statuten.]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Daniel, von Rapperswil-Jona, in Eschenbach (SG), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit den Vizepräsidenten, dem Sekretär oder dem Kassier];
Broger, Jakob, von Appenzell und Dübendorf, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Sekretär oder dem Kassier];
Niederer, Peter, von Lutzenberg, in Otelfingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dal Pian, Markus, von Kreuzlingen, in Wangen (SZ), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Betschart, Raphael, von Muotathal, in Neftenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Betschart, Raphael Lukas, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005457540, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandels Genossenschaft, in Basel, CHE-101.524.140, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Stefan, von Vico Morcote, in Hedingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten, Sekretär oder Kassier;
Zehnder, Pirmin, von Rothenthurm, in Schwyz, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Sekretär oder Kassier;
Eigenmann, Peter, von Waldkirch, in Wildhaus-Alt St. Johann, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Martin, von Zürich, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Etienne, Markus, von Luzern, in Meggen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Daniel, von Rapperswil-Jona, in Eschenbach (SG), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit den Vizepräsidenten, dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Broger, Jakob, von Appenzell und Dübendorf, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Sekretär oder dem Kassier;
Betschart, Raphael Lukas, von Muotathal, in Neftenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dal Pian, Markus, von Kreuzlingen, in Wangen (SZ), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.