Alfred Dällenbach
domicilié à Lohn-Ammannsegg, de Linden Mandats actifs: Keller + Dällenbach AG, Ingenieurbüro Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Dällenbach" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Dällenbach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Dällenbach" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Dällenbach".
|
|
Alfred Dällenbach
domicilié à Engi, de Glarus Süd Mandats actifs: Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG Connecté à: Stefan Maduz Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Dällenbach" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Dällenbach".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Dällenbach" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Dällenbach".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alfred Dällenbach
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alfred Dällenbach
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Services fiduciaires
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Alfred Dällenbach
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alfred Dällenbach
Numéro de publication: HR02-1005670517, Registre du commerce Glaris
Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG, in Glarus, CHE-107.925.299, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Dr. Karljörg, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maduz, Stefan, von Glarus Süd, in Elm (Glarus Süd), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Dällenbach, Alfred, genannt Fredy, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: HR02-1005336907, Registre du commerce Soleure, (241)
Keller + Dällenbach AG, Ingenieurbüro, in Solothurn, CHE-102.269.312, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689703).
Statutenänderung:
12.11.2021.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 04.08.1989 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 1'046'893.31 und Passiven von CHF 886'628.15 von der Einzelfirma "O. Keller, dipl. Ing. ETH, Ingenieurbureau für Hoch- und Tiefbau", in Solothurn zum Preise von CHF 160'265.16.
Anrechnung an Aktienkapital:
CHF 91'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Grenchen (CH-254.9.000.021-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Alfred, von Linden, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Derendingen].
Numéro de publication: HR02-1005057608, Registre du commerce Glaris
Revigla Revisionsgesellschaft AG, in Glarus, CHE-102.171.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631339).
Firma neu:
Revigla Revisionsgesellschaft AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Alfred, genannt Fredy, von Glarus Süd, in Engi (Glarus Süd), Mitglied, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].