Paul Christian Cuska
domicilié à Zürich, de Autriche Mandats actifs: Medium Und Form GmbH in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Christian Cuska" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Christian Cuska".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Christian Cuska" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Christian Cuska".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paul Christian Cuska
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paul Christian Cuska
Service concernant conseil PR
Service concernant conseil PR
Personnes privées avec le nom Paul Christian Cuska
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paul Christian Cuska
Numéro de publication: HR02-1006083865, Registre du commerce Zurich, (20)
Medium Und Form GmbH, in Zürich, CHE-391.797.575, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, S.0, Publ. 6091424).
Firma neu:
Medium Und Form GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Medium Und Form Sàrl en liquidation) (Medium Und Form Sagl in liquidazione) (Medium Und Form Ltd. liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuska, Paul Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1006041055, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizerischer Blindenbund Selbsthilfe blinder und sehbehinderter Menschen (SBb), in Zürich, CHE-105.837.595, Verein (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuska, Paul Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006040283, Registre du commerce Soleure, (241)
Help-Tex GmbH, in Olten, CHE-115.448.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005622146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuska, Paul Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Anita, von Döttingen, in Wetzikon (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.