Evelyne Crettaz
domicilié à Ried-Brig, de Guttet-Feschel Mandats actifs: Stiftung Geo Chavez, Stiftung Simplon - Ecomuseum & Passwege et plus Connecté à: Marie-Claude Schöpfer, Raoul Hermann Geiger, Reinhold Burgener et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Evelyne Crettaz" à jour.Vous suivez maintenant "Evelyne Crettaz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Evelyne Crettaz" à jour.Vous suivez maintenant "Evelyne Crettaz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Evelyne Crettaz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Evelyne Crettaz
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Personnes privées avec le nom Evelyne Crettaz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Evelyne Crettaz
Numéro de publication: HR02-1005610337, Registre du commerce Valais, (600)
Stiftung Geo Chavez, in Brig-Glis, CHE-115.026.397, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3618379).
Domizil neu:
c/o Arthur Huber, Tunnelstrasse 6, 3900 Brig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz, Sonja, von Mund, in Brig-Glis, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eyer, Urban, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crettaz, Evelyne, von Guttet-Feschel, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöpfer, Dr. Marie-Claude, von Naters, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005455763, Registre du commerce Valais, (600)
Stiftung Simplon - Ecomuseum & Passwege, in Simplon, CHE-111.743.407, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gotzen, Hans-Ulrich, von Ried-Brig, in Termen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hildbrand, Matthias, von Gampel-Bratsch, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kronig, Laura Maria, von Zermatt, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Squaratti, Roland, von Zwischbergen, in Naters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
APROA AG (CHE-105.896.391), in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Nadine, von Bitsch, in Termen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Crettaz, Evelyne, von Guttet-Feschel, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Squaratti, Daniel, von Zwischbergen, in Gondo (Zwischbergen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Daniel, von Visperterminen, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werlen & Squaratti Treuhand AG (CHE-107.484.496), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005419498, Registre du commerce Valais, (600)
Stiftung Hospiz Oberwallis HOPE, in Naters, CHE-470.258.600, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004654080).
Urkundenänderung:
19.02.2019. [Nachtrag Statutendatum, da dieses beim Neueintrag der Stiftung vergessen worden ist].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothe, Judith Sophia, von Brig-Glis, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
treuhand marugg + imsand ag (CHE-113.695.446), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crettaz, Evelyne, von Guttet-Feschel, in Ried-Brig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfammatter, Dr. Aron, von Naters, in Naters, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CHE-108.267.027), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.