Alexandre Coquoz
domicilié à Fribourg, de Salvan Mandats actifs: VENTURI Incubateur SA, TvT Services SA et plus Connecté à: Mark Brendow, Christophe Louis Fragnière, Nicolas Joseph Corsi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexandre Coquoz" à jour.Vous suivez maintenant "Alexandre Coquoz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alexandre Coquoz" à jour.Vous suivez maintenant "Alexandre Coquoz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alexandre Coquoz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alexandre Coquoz
Fourniture d’autres services aux entreprises
Téléphone et télécommunication
Service concernant conseil aux entreprises
Autres activités libérales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Fourniture d’autres services aux entreprises
Téléphone et télécommunication
Service concernant conseil aux entreprises
Autres activités libérales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Alexandre Coquoz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alexandre Coquoz
Numéro de publication: 1399599, Registre du commerce Obwald, (140)
Osmotex AG, in Alpnach, CHE-114.447.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, Publ. 1357167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coquoz, Alexandre, von Salvan, in Pont-la-Ville, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1136825, Registre du commerce Zurich, (20)
Sensecore AG, in Zürich, CH-020.3.033.014-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6680010).
Statutenänderung:
10.10.2013.
Firma neu:
SenseCore AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SenseCore SA) (SenseCore Ltd.).
Domizil neu:
Seefeldstrasse 275, 8008 Zürich.
Aktienkapital neu:
CHF 225'144.00 [bisher: CHF 195'442.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 225'144.00 [bisher: CHF 195'442.00].
Aktien neu:
225'144 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 195'442 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.10.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coquoz, Alexandre, von Salvan, in Pont-la-Ville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6326914, Registre du commerce Lucerne, (100)
XCAN AG, in Luzern, CH-100.3.020.333-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, S. 0, Publ. 6301820).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweingruber, Rainer, von Rüeggisberg, in Halten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemm, Wolfgang Christopher genannt Christopher, von Meilen, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Coquoz, Alexandre, von Salvan, in Pont-la-Ville, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirschner, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.