Giuliano Cois
domicilié à Diessenhofen, de Beromünster Mandats actifs: Pauschalmakler GmbH Schaffhausen, GOLDGRUND Immobilien AG Connecté à: Katrin Gasche, Esther Fischer, Elsbeth Fischer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giuliano Cois" à jour.Vous suivez maintenant "Giuliano Cois".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Giuliano Cois" à jour.Vous suivez maintenant "Giuliano Cois".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Giuliano Cois
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Giuliano Cois
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Giuliano Cois
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Giuliano Cois
Numéro de publication: HR02-1006006606, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Maleratelier Rodriguez GmbH, bisher in Niederbipp, CHE-114.406.679, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005149888).
Statutenänderung:
07.03.2024.
Firma neu:
Pauschalmakler GmbH Schaffhausen.
Sitz neu:
Schaffhausen.
Domizil neu:
c/o Mannhart + Fehr Treuhand AG, Winkelriedstrasse 82, 8203 Schaffhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von sämtlichen Dienstleistungen im Bereich Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez, Patrick Stefan, von Küssnacht (SZ), in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rodriguez, Rahel, von Küssnacht (SZ), in Niederbipp, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cois, Giuliano, von Beromünster, in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005682736, Registre du commerce Thurgovie, (440)
GOLDGRUND Immobilien AG, bisher in Schaffhausen, CHE-112.542.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430440).
Statutenänderung:
10.02.2023.
Sitz neu:
Diessenhofen.
Domizil neu:
Alte Schaffhauserstrasse 17, 8253 Diessenhofen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cois, Giuliano, von Beromünster, in Diessenhofen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schaffhausen].
Numéro de publication: HR02-1005430440, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
GOLDGRUND Immobilien AG, in Schaffhausen, CHE-112.542.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2021, Publ. 1005086005).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cois, Giuliano, von Beromünster, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].