Amédée Cina
domicilié à Salgesch, de Salgesch Mandats actifs: CAVE LA CHAPELLE SA Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Amédée Cina" à jour.Vous suivez maintenant "Amédée Cina".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Amédée Cina" à jour.Vous suivez maintenant "Amédée Cina".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Amédée Cina
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Amédée Cina
Commerce de produits alimentaires
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Amédée Cina
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Amédée Cina
Numéro de publication: 6572062, Registre du commerce Valais, (600)
IG Central Salgesch AG, in Salgesch, CH-600.3.001.691-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, S. 0, Publ. 6124820).
Firma neu:
IG Central Salgesch AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Amédée Cina , Bahnhofstrasse 64, 3970 Salgesch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Amédée, von Salgesch, in Salgesch, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathier, Odilo, von Salgesch, in Salgesch, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Mounir, Amédée, von Miège, in Salgesch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numéro de publication: 6093320, Registre du commerce Valais, (600)
Cave 'La Chapelle' Gebr. M. & B. Cina AG, in Salgesch, CH-600.3.001.401-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 18, Publ. 5997270).
Statutenänderung:
17.03.2011.
Firma neu:
CAVE LA CHAPELLE, Gebr. Cina AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Medard, von Salgesch, in Salgesch, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Amédée, von Salgesch, in Salgesch, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5997270, Registre du commerce Valais, (600)
Cave 'La Chapelle' Gebr. M. & B. Cina AG, in Salgesch, CH-600.3.001.401-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.1996, S. 1138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cina, Benno, von Salgesch, in Salgesch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cina, Fridolin, von Salgesch, in Salgesch, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cina, Amédée, von Salgesch, in Salgesch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cina, Medard, von Salgesch, in Salgesch, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.