Kai Jan Christen
domicilié à Luzern, de Affoltern im Emmental Mandats actifs: Humanitäre Hilfe Ägerital, younite consulting GmbH Connecté à: Michael Ehmes, Birgit Ehmes-Hillenbrand, Sina Mehl Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kai Jan Christen" à jour.Vous suivez maintenant "Kai Jan Christen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kai Jan Christen" à jour.Vous suivez maintenant "Kai Jan Christen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kai Jan Christen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kai Jan Christen
Autres activités sociales
Service concernant conseil aux entreprises
Autres activités sociales
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Kai Jan Christen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kai Jan Christen
Numéro de publication: HR02-1005503726, Registre du commerce Lucerne, (100)
younite consulting GmbH, in Luzern, CHE-217.316.820, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Daniel, von Hergiswil (NW), in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehl, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Christen, Kai Jan, von Affoltern im Emmental, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1005476521, Registre du commerce Zoug, (170)
Humanitäre Hilfe Ägerital, in Unterägeri, CHE-312.078.105, c/o Familie Ehmes, Alte Landstrasse 3A, 6314 Unterägeri, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2022.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Minderung des Leides der Bevölkerung und das Erfüllen von humanitären Aufgaben in Krisensituationen im In- und Ausland. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und ist nicht gewinnstrebend.
Mittel:
Mittel des Vereins: Erträge aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen;
freiwillige Zuwendungen (Sponsorengelder, Schenkungen, Vermächtnisse etc.);
Subventionen;
Erträge aus Leistungsvereinbarungen.
Datum der Gründung:
22.03.2022.
Eingetragene Personen:
Ehmes, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Unterägeri, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Christen, Kai, von Affoltern im Emmental, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Ehmes, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Hellmüller, Monika, von Willisau, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004996428, Registre du commerce Lucerne, (100)
Christen & Partner Consulting GmbH, in Luzern, CHE-217.316.820, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3971627).
Statutenänderung:
25.09.2020.
Firma neu:
younite consulting GmbH.
Domizil neu:
Werftestrasse 2, 6005 Luzern.
Stammkapital neu:
CHF 21'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehl, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Christen, Kai Jan, von Affoltern im Emmental, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Marti, Daniel, von Hergiswil (NW), in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.