Jui-Chi Chiao
domicilié à Zürich, de Taiwans, StA Chin et Volksrepubliks Mandats actifs: Zurich Cooperation and Development Association between Switzerland and Yangtze River Delta, Central and Western Regions in China, Heng Ruy AG Connecté à: Junlian Lu, Bingjie Zhao, Shengbo Zhou et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jui-Chi Chiao" à jour.Vous suivez maintenant "Jui-Chi Chiao".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jui-Chi Chiao" à jour.Vous suivez maintenant "Jui-Chi Chiao".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jui-Chi Chiao
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jui-Chi Chiao
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fabrication de meubles
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fabrication de meubles
Personnes privées avec le nom Jui-Chi Chiao
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jui-Chi Chiao
Numéro de publication: HR01-1006088680, Registre du commerce Zurich, (20)
Zurich Cooperation and Development Association between Switzerland and Yangtze River Delta, Central and Western Regions in China, in Zürich, CHE-315.434.627, Stettbachstrasse 93, 8051 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2024. 12.07.2024.
Zweck:
Der Verein bezweckt den Austausch zwischen Schweizer Wissenschafts- und Bildungsunternehmen und dem Jangtse-Delta sowie den zentralen und westlichen Regionen in China in verschiedenen Bereichen wie Wirtschaft, Handel, Wissenschaft und Technologie sowie Kultur.
Der Verein organisiert hauptsächlich die folgenden Aktivitäten:
Förderung des akademischen Austauschs zwischen schweizerischen und chinesischen Forschungsinstituten;
Organisation von Aktivitäten und Bereitstellung einer Plattform zum Informationsaustausch für Vereinsmitglieder;
Organisation von Veranstaltungen zur Förderung des chinesisch-schweizerischen Geschäftsaustauschs;
Organisation traditioneller Feiertagsfeiern wie Schweizer Weihnachten, chinesisches Neujahr, usw. Organisation von Ausstellungen. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und strebt insbesondere keine Gewinnerzielung an. Er ist ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützig ausgerichtet.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Spenden und Zuschüsse;
Sponsoringbeiträge.
Eingetragene Personen:
Zhang, Xiaoqi, chinesische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lu, Junlian, chinesische Staatsangehörige, in Wallisellen, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zhou, Shengbo, chinesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chiao, Jui-Chi, chinesische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Li, Xiangyi, chinesische Staatsangehörige, in Aarau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zhang, Zhijie, chinesischer Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zhao, Bingjie, chinesische Staatsangehörige, in Davos, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004995395, Registre du commerce Zoug, (170)
BOSON Technology AG, in Zug, CHE-471.228.978, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chiao, Jui-Chi, genannt Rachel, taiwanische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004651142, Registre du commerce Zoug, (170)
Heng Ruy AG (Heng Ruy SA) (Heng Ruy Ltd.), in Zug, CHE-490.891.396, c/o Barandun AG, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.06.2019.
Zweck:
Entwicklung, Produktion, Handel und Vermarktung von Möbeln und Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wang, Jianglin, chinesischer Staatsangehöriger, in Huzhou (CN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zhou, Lisha, chinesische Staatsangehörige, in Huzhou (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Chiao, Jui-Chi, genannt Rachel, taiwanische Staatsangehörige, in Zürich, Direktorin, mit Einzelunterschrift.