Yves Chevalley
domicilié à Crissier, de Rivaz Mandats actifs: Autocompteurs, Yves Chevalley Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Chevalley" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Chevalley".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Chevalley" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Chevalley".
|
|
Yves Chevalley
domicilié à Epautheyres, de Champtauroz Mandats actifs: Chevalley SA, les Métiers de la Terre Connecté à: Jean-Luc Chevalley Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Chevalley" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Chevalley".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Chevalley" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Chevalley".
|
|
Yves Chevalley
domicilié à Genève, de Montanaire Mandats actifs: Erawan Sàrl Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Chevalley" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Chevalley".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Chevalley" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Chevalley".
|
|
Yves Chevalley
domicilié à Ecublens, de Champtauroz et Valbroye Mandats actifs: CC Région SARL, en liquidation Connecté à: Joseph Caramanolis Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Chevalley" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Chevalley".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Yves Chevalley" à jour.Vous suivez maintenant "Yves Chevalley".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Yves Chevalley
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Yves Chevalley
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Exploiter des etablissement de restauration
Commerce de détail de produits des loisirs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de matières premières agricoles et animaux
Exploiter des etablissement de restauration
Commerce de détail de produits des loisirs
Personnes privées avec le nom Yves Chevalley
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Yves Chevalley
Numéro de publication: HR02-1004597666, Registre du commerce Berne, (36)
Verband Schweizerischer Düngerhändler Genossenschaft, in Ins, CHE-101.262.365, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2015, S.0, Publ. 2175287).
Firma neu:
Verband Schweizerischer Düngerhändler Genossenschaft in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Association suisse des marchands d'engrais société coopérative en liquidation). Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chevalley, Yves, von Champtauroz, in Epautheyres, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steger, Guido, von Bellikon, in Bellikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saluz, Reto, von Domat/Ems, in Ins, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Itten-Lauper, Jeannette, von Aeschi bei Spiez, in Ins, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Berne, (36)
Verband Schweizerischer Düngerhändler (Association suisse des marchands d'engrais), bisher in W a h l e r n , wirtschaftliche Förderung der Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.1996.
S:
227).
Statutenänderung:
04.03.1999, 24.02.2000.
Sitz neu:
I n s .
Domizil neu:
Moosgasse 4, 3232 Ins.
Zweck:
Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder.
Diesen Zweck versucht die Genossenschaft zu erreichen durch:
Einkauf und Verkauf von Düngemitteln;
Vereinbarung mit Lieferanten zum Zweck der direkten Belieferung der Mitglieder;
Anschluss an andere Wirtschaftsverbände, sofern dies im Interesse der Genossenschaft liegt;
Erhaltung und Förderung gesunder Branchen- und Marktverhältnisse;
Berufliche Weiterbildung durch Vorträge, Seminarien und Beratung;
Pflege der Kollegialität unter den Mitglieder;
Weitere Massnahmen, die durch die Generalversammlung beschlossen werden können;
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften. Haftung/Nachschussplficht;
persönliche Haftbarkeit ausgeschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Genossenschafter:
schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nebiker, Ulrich, von Pratteln, in Sissach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubois, Pierre-Alain, von Buttes und Colombier NE, in Bevaix, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perlini, Mario, von Etzgen, in Etzgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlachter, Daniel, von Schupfart, in Schwarzenburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chevalley, Yves, von Champtauroz, in Epautheyres, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Ducrest, Stéphane, von Rossens FR, in Le Bry, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Schmid, Hanspeter, von Uster, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Balet, Georges, von Grimisuat, in Sitten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Emmenegger, Hanspeter, von Schüpfheim und Gelfingen, in Gelfingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Saluz, Reto, von Domat/Ems, in Ins, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].