Aluis Casutt
domicilié à Falera, de Falera Mandats actifs: Casutt AG sanitär und heizung Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aluis Casutt" à jour.Vous suivez maintenant "Aluis Casutt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Aluis Casutt" à jour.Vous suivez maintenant "Aluis Casutt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Aluis Casutt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Aluis Casutt
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Aluis Casutt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Aluis Casutt
Numéro de publication: HR02-1005693700, Registre du commerce Grisons
Casutt AG sanitär und heizung, in Schluein, CHE-107.061.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2013, S.0, Publ. 7040320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Clemens, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Aluis, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4974824, Registre du commerce Grisons, (350)
Clemens Casutt AG, in Schluein, CH-350.3.001.182-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 12.05.2000, S. 3216).
Statutenänderung:
27.03.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidar Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Clemens, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Casutt, Aluis, von Falera, in Falera, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Registre du commerce Grisons, (350)
Clemens Casutt AG, in S c h l u e i n, Führung eines Sanitär- und Heizungsinstallationsgeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 13.06.1997, S. 4097).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Clemens, von Falera, in Falera, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Casutt, Aluis, von Falera, in Falera, Mitglied, mit Einzelunterschrift.