Rico Castelberg
domicilié à Chur, de Ilanz/Glion Mandats actifs: grizoon AG Connecté à: Nebojsa Mladenovic, Mattia Regi, Adrian Samuel Dubler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rico Castelberg" à jour.Vous suivez maintenant "Rico Castelberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rico Castelberg" à jour.Vous suivez maintenant "Rico Castelberg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rico Castelberg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rico Castelberg
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Rico Castelberg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rico Castelberg
Numéro de publication: HR02-1005610108, Registre du commerce Grisons
grizoon GmbH, in Chur, CHE-229.021.751, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005380218).
Statutenänderung:
15.11.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht. Die Kapitalerhöhung erfolgt teilweise durch Verrechnung mit Forderungen in Höhe von CHF 64'999.18, wofür 502 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Anschliessend wird die Gesellschaft gemäss Umwandlungsplan vom 15.11.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 109'778.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 78'386.94 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
grizoon AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Online Marktplatzes, den Verkauf von Online Inseraten sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem Zusammenhängen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.11.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung vom 21.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spescha, Roger, von Ilanz/Glion, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
mbt-mapelmaus ag (CHE-276.303.899), in Trin, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Roland, von Rüti bei Büren, in Lindau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castelberg, Rico, von Ilanz/Glion, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dubler, Adrian, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Roger, von Schüpfheim, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005380218, Registre du commerce Grisons
grizoon GmbH, in Chur, CHE-229.021.751, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005007075).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castelberg, Rico, von Ilanz/Glion, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Limacher, Roger, von Schüpfheim, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Spescha, Roger, von Ilanz/Glion, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
mbt-mapelmaus ag (CHE-276.303.899), in Trin, Gesellschafterin, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005134726, Registre du commerce Grisons
Vivoego AG, in Chur, CHE-158.796.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050771).
Statutenänderung:
22.03.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 333'930.00 [bisher: CHF 329'080.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 333'930.00 [bisher: CHF 329'080.00].
Aktien neu:
33'393 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 32'908 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castelberg, Rico, von Ilanz/Glion, in Chur, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.