Dominik Cantaluppi
domicilié à Zofingen, de Binningen Mandats actifs: Emch+Berger AG Vermessungen Connecté à: Gabriella Flückiger-Lilla, Stephan Peter Wüthrich, Veronica Amorosi et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Cantaluppi" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Cantaluppi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Cantaluppi" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Cantaluppi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dominik Cantaluppi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dominik Cantaluppi
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Dominik Cantaluppi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dominik Cantaluppi
Numéro de publication: HR02-1006110976, Registre du commerce Soleure, (241)
Statolith AG, Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau, in Zuchwil, CHE-107.935.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005425157).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Urs, von Rüthi (SG), in Rüthi (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantaluppi, Dominik, von Binningen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Daniel, von Wangen bei Olten, in Derendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Stephan, von Trub, in Kirchlindach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006086903, Registre du commerce Soleure, (241)
Emch+Berger AG Solothurn, in Solothurn, CHE-102.272.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2024, Publ. 1005992414).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Urs, von Rüthi (SG), in Rüthi (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantaluppi, Dominik, von Binningen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arber, Andreas, von Oftringen, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Nicolas, von Eggiwil, in Balsthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vollenweider, Pascal, von Zürich, in Zuchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Stephan, von Trub, in Kirchlindach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Gabriella, von Münchenbuchsee, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guillod, Pascal, von Mont-Vully, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006056963, Registre du commerce Berne, (36)
Emch+Berger Holding AG, in Bern, CHE-100.832.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865268).
Statutenänderung:
04.06.2024.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 27.03.2024 auf die neu gegründete Viatron Holding AG, in Bern (CHE-275.997.483), die neu gegründete IKON Holding AG, in Zürich (CHE-136.080.988) und die neu gegründete RKL Holding AG, in Thal (CHE-177.215.636) über.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung sowie die dauernde Verwaltung von Unternehmen der Ingenieur- und Planungsbranche, an welchen die Gesellschaft beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 0.07 [bisher: 15'000 Namenaktien zu CHF 7.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Urs, von Rüthi (SG), in Rüthi (Rheintal) (Rüthi (SG)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantaluppi, Dominik, von Binningen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Mirko, von Wichtrach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hammer, Kaspar, von Zürich, in Geroldswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Risch, Claude, von Dörflingen, in Goumoens-la-Ville (Goumoëns), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Martin, von Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isoz, Aline, von Château-d'Oex, in Ecublens VD, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Pirmin, von Eschenbach (LU), in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller Kearns, Alan, von Bremgarten (AG), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robyr, Didier, von Crans-Montana, in La Conversion (Lutry), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaub, Nicolas, von Wittinsburg, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wüthrich, Stephan, von Trub, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.