Mario Camici
domicilié à Gasel, de Magliaso Mandats actifs: LIBERTYBIRD GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Camici" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Camici".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mario Camici" à jour.Vous suivez maintenant "Mario Camici".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mario Camici
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mario Camici
Autres services de réservation
Autres services de réservation
Personnes privées avec le nom Mario Camici
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mario Camici
Numéro de publication: HR02-1005866427, Registre du commerce Berne, (36)
Liberty Bird GmbH, in Bern, CHE-105.243.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140713).
Statutenänderung:
16.10.2023.
Firma neu:
LIBERTYBIRD GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(LIBERTYBIRD SARL) (LIBERTYBIRD Ltd. liab. Co).
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
c/o Mario Camici, Mengestorfstrasse 24, 3144 Gasel.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt die Organisation und Vermittlung von Gruppen- und Gesellschaftsreisen sowie Reisen aller Art und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: Brief oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Manuel, von Hasle bei Burgdorf, in Neuenegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camici, Mario, von Magliaso, in Gasel (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 6325996, Registre du commerce Berne, (36)
Liberty Bird GmbH, in Bern, CH-035.4.023.467-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 4, Publ. 5988390).
Domizil neu:
c/o Traveltrend Plus AG, Muristrasse 89, 3006 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camici, Mario, von Magliaso, in Gasel (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Bern].
Registre du commerce Berne, (36)
Liberty Bird GmbH (Liberty Bird SARL) (Liberty Bird Ltd. liab. Co), in B e r n, c/o Mario Camici, Tillierstrasse 22, 3005 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.08.1999.
Zweck:
Organisation und Vermittlung von Gruppen- und Gesellschaftsreisen sowie Reisen aller Art und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Camici, Mario, von Magliaso, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-, Camici, Elvira, von Magliaso, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.