Moise Camhis
domicilié à Weisslingen, de Dübendorf Mandats actifs: Casa Vina Piccolo Mondo KLG, Camhis Transport et plus Connecté à: Debora Camhis, Kristóf Gergelyffy Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moise Camhis" à jour.Vous suivez maintenant "Moise Camhis".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Moise Camhis" à jour.Vous suivez maintenant "Moise Camhis".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Moise Camhis
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Moise Camhis
Agences de voyage et voyagistes
Transport routier de personnes et marchandises
Commerce de produits alimentaires
Agences de voyage et voyagistes
Transport routier de personnes et marchandises
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Moise Camhis
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Moise Camhis
Numéro de publication: HR02-1006133926, Registre du commerce Zurich, (20)
Cavé Camhis, in Dübendorf, CHE-112.344.783, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2023, Publ. 1005700516).
Sitz neu:
Weisslingen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 45, 8484 Weisslingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camhis, Moise, von Dübendorf, in Weisslingen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf].
Numéro de publication: HR01-1004791689, Registre du commerce Zurich, (20)
Casa Vina Piccolo Mondo KLG, in Dübendorf, CHE-453.937.077, Eglishölzliweg 3, 8600 Dübendorf, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
18.12.2019.
Zweck:
Weineinkauf, Weinverkauf, Weinreisen.
Eingetragene Personen:
Camhis, Moise, von Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gergelyffy, Kristof, ungarischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lucic, Debora, von Lugano, in Dübendorf, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6947432, Registre du commerce Zurich, (20)
Piccolo Mondo GmbH, in Volketswil, CH-020.4.032.882-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 32, Publ. 5033410).
Statutenänderung:
20.11.2012.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Lindenbühlstrasse 3, 8600 Dübendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weilenmann, André, von Wyssachen, in Volketswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camhis, Moise, von Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].