Charles Calame
domicilié à Thun, de Basel Mandats actifs: Treucal AG in Liquidation Connecté à: Madeleine Althaus-Calame, André Michel Calame, Jean-Claude Calame Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles Calame" à jour.Vous suivez maintenant "Charles Calame".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Charles Calame" à jour.Vous suivez maintenant "Charles Calame".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Charles Calame
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Charles Calame
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Charles Calame
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Charles Calame
Numéro de publication: HR02-1005508391, Registre du commerce Berne, (36)
Gschwend Steffisburg AG, in Steffisburg, CHE-101.915.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799891).
Firma neu:
Gschwend Steffisburg AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Treucal AG, Selibühlweg 51, 3608 Thun [bisher: c/o Treucal AG, Panoramastrasse 7, 3600 Thun].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calame, Charles, von Basel, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Althaus-Calame, Madeleine, von Lauperswil, in Signau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Treucal AG (CHE-105.906.316), in Thun, Liquidatorin.
Numéro de publication: HR02-1005346327, Registre du commerce Berne, (36)
Treucal AG, in Thun, CHE-105.906.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S.0, Publ. 6135808).
Domizil neu:
Selibühlweg 51, 3608 Thun.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Unterdorfstrasse 6, 3612 Steffisburg].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus-Calame, Madeleine, von Lauperswil, in Signau, Präsidentin des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Calame, Charles, von Basel, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Calame, André, von Basel, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Calame, Jean-Claude, von Basel, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005252251, Registre du commerce Glaris
Hotreb Holding AG, in Glarus, CHE-107.918.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calame, Charles, von Basel, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Roland, von Ammerswil, in Steffisburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].